Pedro Francisco de Paula Cavalcanti e Albuquerque
- AR-PE-PFPCA
- Pessoa
- 19-04-1806 a 02-12-1875
Visconde de Camaragibe
Senador por Pernambuco - 14°, 15° Legislaturas
Deputado por Pernambuco - 2ª, 5ª, 10ª, 11ª, 14ª Legislaturas
Pedro Francisco de Paula Cavalcanti e Albuquerque
Visconde de Camaragibe
Senador por Pernambuco - 14°, 15° Legislaturas
Deputado por Pernambuco - 2ª, 5ª, 10ª, 11ª, 14ª Legislaturas
Paulino José Soares de Souza (1º)
1º Visconde do Uruguai
Deputado pelo Rio de Janeiro - 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª Legislaturas
Senador pelo Rio de Janeiro - 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 5ª, 8ª e 9ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 4ª e 5ª Legislatutas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Mariano José Pereira da Fonseca
Marquês de Maricá
Visconde de Maricá
Senador pelo Rio de Janeiro - 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° Legislaturas
Ministro da Fazenda em 1823
Conselheiro de Estado no 1º Conselho de Estado
Manuel Ignácio da Cunha Menezes
1º Visconde do Rio Vermelho
Senador pela Bahia - 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° Legislaturas.
2º Visconde de Caravelas
Senador pela Bahia - 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 3ª Legislatura
Ministro da Fazenda - 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Legislaturas
Ministro do Império - 3ª, 5ª, 6ª e 7ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 3ª e 5ª Legislaturas
Presidente do 2º Conselho de Estado
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Visconde do Bom Retiro
Senador pelo Rio de Janeiro - 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º Legislaturas
Deputado pelo Espírito Santo - 7ª Legislatura
Deputado pelo Rio de Janeiro - 9ª, 10ª e 11ª Legislaturas
Ministro do Império na 10ª Legislatura
Visconde de Vieira da Silva
Senador pelo Maranhão - 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º Legislaturas
Deputado pelo Maranhão - 11ª, 13ª e 14ª Legislaturas
Ministro da Marinha na 20ª Legislatura
Lucas Antônio Monteiro de Barros
Visconde de Congonhas do Campo
Barão de Congonhas do Campo
Senador por São Paulo - 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° Legislaturas
José Teixeira de Fonseca Vasconcellos
Visconde de Caeté
Barão de Caethé
Senador por Minas Gerais - 1°, 2°, 3°, 4° Legislaturas
Deputado (Sem identificação de província) - 1ª Legislatura
Visconde de Lima Duarte
Senador por Minas Gerais - 18º, 19º e 20º Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 16ª, 17ª e 18ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 17ª e 18ª Legislaturas
José Maria da Silva Paranhos (1º)
Visconde do Rio Branco
Senador por Mato Grosso - 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° Legislaturas
Deputado pelo Rio de Janeiro - 7ª, 9ª e 10ª Legislaturas
Deputado por Sergipe - 11ª Legislatura
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 9ª, 10ª, 11ª, 13ª e 14ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 11ª, 14ª e 15ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 10ª e 14ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 9ª e 10ª Legislaturas
Presidente do 2º Conselho de Estado
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
José Joaquim Carneiro de Campos
Visconde de Caravelas
Marquês de Caravelas
Senador pela Bahia - 1º, 2º, 3º Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros em 1823
Ministro do Império em 1823 e nas 1ª e 2ª Legislaturas
Ministro da Justiça na 1ª Legislatura
Regente de 07-04-1831 - 17-06-1831 (Regência Trina Provisória).
Deputado (Sem identificação de província) - 1ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 1º Conselho de Estado
2º Visconde de Jaguari
Senador por Minas Gerais - 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° Legislaturas
Deputado pelo Piauí - 6ª Legislatura
Deputado pelo Rio de Janeiro - 8ª Legislatura
Ministro do Império na 11ª Legislatura
Ministro da Justiça na 14ª Legislatura
José Feliciano Fernandes Pinheiro
Visconde de São Leopoldo
Senador por São Paulo - 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Legislaturas
Deputado (Sem identificação de província) - 1ª Legislatura
Ministro do Império na 1ª Legislatura
Ministro da Justiça na 1ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 1º Conselho de Estado
José Egídio Álvares de Almeida
Marquês de Santo Amaro
Visconde de Santo Amaro
Senador pelo Rio de Janeiro - 1°, 2° Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros ma 1ª Legislatura
Ministro do Império em 1822
Conselheiro de Estado no 1º Conselho de Estado
Visconde de Rio Grande
Senador pelo Rio Grande do Sul - 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º Legislaturas
Deputado Pelo Rio Grande do Sul - 3ª Legislatura
Visconde de Cayru
Senador pela Bahia - 1°, 2°, 3° Legislaturas
Deputado pela Bahia - 1ª Legislatura
Barão de Cayru (1º)
José Cesário de Miranda Ribeiro
Visconde de Uberaba
Senador por São Paulo - 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Legislaturas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
José Carlos Pereira de Almeida Torres
2º Visconde de Macaé
Senador pela Bahia - 5°, 6°, 7°, 8°, 9° Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 1ª Legislatura
Deputado pela Bahia - 2ª Legislatura
Deputado por São Paulo - 5ª Legislatura
Ministro da Justiça - 6ª Legislatura
Ministro do Império - 6ª e 7ª Legislaturas
Presidente do 2º Conselho de Estado
José Bento da Cunha Figueiredo
Visconde do Bom Conselho
Senador por Pernambuco - 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado por Pernambuco - 6ª, 8ª, 9ª, 10ª e 14ª Legislaturas
Ministro do Império - 15ª, 16ª Legislaturas
José Antônio Correia da Câmara
Visconde de Pelotas (2º)
Senador pelo Rio Grande do Sul - 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Ministro da Guerra - 17ª Legislatura
Visconde de Itaboraí
Senador pelo Rio de Janeiro - 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° Legislaturas
Deputado pelo Rio de Janeiro - 3ª, 4ª e 5ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 2ª, 7ª, 8ª, 9ª, 13ª, 14ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 4ª Legislatura
Ministro do Império - 4ª Legislatura
Ministro da Marinha - 2ª, 3ª, 4ª, 5ª Legislaturas
Presidente do 2º Conselho de Estado - 8ª, 9ª, 13ª, 14ª Legislaturas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
João Lustosa da Cunha Paranaguá
Marquês de Paranaguá (2º)
Senador pelo Piauí - 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado pelo Piauí - 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª Legislaturas
Visconde de Paranaguá
Ministro da Justiça - 10ª, 11ª e 12ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 12ª e 17ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 13ª e 19ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 18ª Legislatura
Presidente do 2º Conselho de Estado - 18ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
João Lins Vieira Cansanção Sinimbú
Visconde de Sinimbú
Senador por Alagoas - 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas.
Deputado por Alagoas - 5ª e 9ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 11ª e 12ª Legislaturas
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - 11ª e 17ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 10ª, 11ª e 17ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 17ª Legislatura
Ministro da Guerra - 17ª Legislatura
Presidente do 2º Conselho de Estado - 17ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Visconde de Alcântara
Senador pelo Maranhão - 1°, 2°, 3º Legislaturas
Ministro da Fazenda em 1822
Ministro do Império - 2ª Legislatura
Ministro da Justiça - 1ª e 2ª Legislaturas
Barão de Alcântara
Conselheiro de Estado no 1º Conselho de Estado
João Gomes da Silveira Mendonça (1º)
Marquês de Sarabá
Senador por Minas Gerais - 1º Legislatura
Ministro da Guerra em 1823 e 1824.
Visconde de Fanado
Conselheiro de Estado no 1º Conselho de Estado
Visconde do Cruzeiro
Senador pelo Rio de Janeiro - 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - 14ª Legislatura
Inácio Antônio de Assis Martins
Visconde de Assis Martins
Senador por Minas Gerais - 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 14ª, 15ª, 16ª e 17ª Legislaturas
Marquês de Paranaguá
Senador pelo Rio de Janeiro - 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° Legislatura.
Ministro do Ministério dos Estrangeiros em 1823, 1825 e na 2ª Legislatura
Ministro da Guerra em 1823 e 1824
Ministro do Império em 1823
Ministro da Marinha em 1823, 1ª, 2ª e 4ª Legislaturas
Visconde de Paranaguá
Conselheiro de Estado no 1º Conselho de Estado
Francisco Maria Gordilho Veloso de Barbuda
Marquês de Jacarepaguá
Visconde de Lorena
Senador por Goiás - 1°, 2°, 3° Legislaturas
Visconde de São Lourenço
Senador pela Bahia - 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° Legislaturas
Deputado pelo Maranhão - 1ª Legislatura
Deputado pela Bahia - 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª Legislaturas
Francisco Gê Acaiaba de Montezuma
Visconde de Jequitinhonha
Senador pela Bahia - 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° Legislaturas
Deputado pela Bahia - 2ª, 4ª e 8ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 3ª Legislatura
Ministro da Justiça - 3ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Francisco de Sales Tôrres Homem
Visconde de Inhomirim
Senador pelo Rio Grande do Norte - 13°, 14°, 15° Legislaturas.
Ministro da Fazenda - 10ª e 14ª Legislaturas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Francisco de Paula Negreiros de Sayão Lobato
Visconde de Niterói
Senador pelo Rio de Janeiro - 14°, 15°, 16°, 17°, 18° Legislaturas
Deputado pelo Rio de Janeiro - 8ª, 9ª, 11ª, 13ª Legislaturas
Ministro do Império - 11ª e 14ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 11ª Legislatura
Francisco de Paula Cavalcanti e Albuquerque
Visconde de Suassuna
Senador por Pernambuco - 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° Legislaturas
Deputado por Pernambuco - 1ª Legislatura
Ministro da Guerra - 4ª Legislatura
Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira Horta
Senador por Alagoas - 1°, 2° Legislaturas
Marquês de Barbacena (1º)
Ministro da Fazenda em 1825, na 1ª e 2ª Legislaturas
Ministro do Império em 1825 e na 1ª Legislatura
Visconde de Barbacena
Conselheiro de Estado no 1º Conselho de Estado
Domingos José Nogueira Jaguaribe
Visconde de Jaguaribe
Senador pelo Ceará - 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado pelo Ceará - 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 14ª Legislatura
Visconde de Pedra Branca
Senador pela Bahia - 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° Legislaturas
Deputado - 1ª Legislatura.
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque
Visconde de Cavalcanti
Senador pelo Rio Grande do Norte - 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado pela Paraíba - 10ª, 11ª, 14ª, 15ª, 16ª Legislaturas
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - 14ª Legislatura
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 16ª e 17ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 15ª, 16ª e 17ª Legislaturas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Senador pela Bahia - 1º Legislatura
Marquês de Nazaré
Ministro da Justiça - 1ª Legislatura
Visconde de Nazareth
Conselheiro de Estado no 1º Conselho de Estado
Senador por São Paulo - 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° Legislaturas
Deputado por São Paulo - 4ª, 5ª, 8ª, 9ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 11ª, 12ª e 15ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 12ª Legislatura
Visconde de Caravellas (3º)
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Visconde de Itaúna
Senador pelo Rio de Janeiro - 10°, 11°, 12°, 13°, 14° Legislaturas
Deputado pelo Rio de Janeiro - 9ª Legislatura
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - 14ª Legislatura
Caetano Pinto de Miranda Montenegro
Marquês de Vila Real da Praia Grande
Senador pelo Mato Grosso - 1ª Legislatura.
Ministro da Fazenda em 1822
Ministro da Justiça em 1822 e 1823
Viconde da Praia Grande
Visconde de Maranguape
Senador pelo Rio de Janeiro - 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° Legislaturas
Deputado por Pernambuco - 1ª Legislatura
Deputado por Goiás - 2ª Legislatura
Ministro do Império - 4ª Legislatura
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 4ª e 10ª Legislatura
Ministro da Justiça - 6ª e 11ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Visconde de Souza Franco
Senador pelo Pará - 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° Legislaturas
Deputado pelo Pará - 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 7ª Legislatura
Ministro da Fazenda - 7ª e 10ª Legislaturas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho
Visconde de Sepetiba
Senador por Alagoas - 5°, 6°, 7°, 8°, 9° Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 2ª Legislatura
Deputado pelo Rio de Janeiro - 4ª Legislatura
Ministro do Império - 2ª Legislatura
Ministro da Justiça - 2ª e 3ª Legislatura
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 3ª e 4ª Legislatura
Antônio Paulino Limpo de Abreu
Visconde de Abaeté
Senador por Minas Gerais - 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Legislaturas
Ministro do Império - 3ª Legislatura
Ministro da Justiça - 3ª, 4ª e 6ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 3ª, 6ª, 7ª e 9ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 7ª e 9ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 10ª Legislatura
Presidente do 2º Conselho de Estado - 10ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Antônio Marcelino Nunes Gonçalves
Visconde de São Luis do Maranhão
Senador pelo Maranhão - 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado pelo Maranhão - 9ª, 11ª, 12ª Legislaturas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Antônio Francisco de Paula de Holanda Cavalcanti de Albuquerque
Visconde de Albuquerque
Senador por Pernambuco - 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° Legislaturas
Ministro da Fazenda - 2ª, 6ª, 11ª Legislaturas
Ministro do Império - 2ª Legislatura
Ministro da Marinha - 4ª, 5ª, 6ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 6ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Antônio Cândido da Cruz Machado
Visconde de Serro Frio
Senador por Minas Gerais - 15°, 16°, 17°,18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 14ª, 15ª Legislaturas