Francisco Cordeiro da Silva Torres
- AR-PE-FCST
- Personne
- 24-02-1775 08-05-1856
Visconde de Jerumirim
Ministro da Guerra - 1ª Legislatura
Conselheiro 2º Conselho de Estado
Francisco Cordeiro da Silva Torres
Visconde de Jerumirim
Ministro da Guerra - 1ª Legislatura
Conselheiro 2º Conselho de Estado
Visconde de Beaurepaire Rohan
Ministro da Guerra - 12ª Legislatura
Conselheiro 2º Conselho de Estado
Brigadeiro
José Egídio Gordilho de Souza de Barbuda
Visconde de Camamu
Ministro da Guerra - 12ª Legislatura
João Gomes da Silveira Mendonça (1º)
Marquês de Sarabá
Senador por Minas Gerais - 1º Legislatura
Ministro da Guerra em 1823 e 1824.
Visconde de Fanado
Conselheiro de Estado no 1º Conselho de Estado
Antonio Alves de Souza Carvalho
Deputado por Pernambuco - 12ª, 13ª, 17ª, 18ª Legislaturas
Visconde de Sousa Carvalho
Felisberto Caldeira Brant Pontes de Oliveira Horta
José Cesário de Miranda Ribeiro
Joaquim Elísio Pereira Marinho
Deputado pela Bahia - 18ª, 19ª e 20ª Legislaturas
Visconde de Guaí
Barão de Guaí
Ministro da Marinha - 20ª Legislatura
Antônio Cândido da Cruz Machado
Visconde de Lamare
Senador pelo Mato Grosso - MT, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Ministro da Marinha - 11º, 12º, 18º, 19º Legislaturas
Visconde de Inhaúma. Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas de 03-03-1861 a 20-04-1861 e Ministro da Marinha de 03-03-1861 a 23-05-1862.
Polidoro da Fonseca Quintanilha Jordão
Visconde de Santa Tereza
Ministro da Guerra - 11ª Legislatura
Visconde de Maracaju
Ministro da Guerra - 20ª Legislatura
Visconde de Cabo Frio. Ministro da Marinha de 28-10-1822 a 16-07-1823 e de 17-07-1823 a 14-11-1823.
Deputado por Minas Gerais - 12ª, 13ª, 17ª Legislaturas
Visconde dos Prados