Zacharias de Goés e Vasconcellos
- AR-PE-ZGV
- Person
Zacharias de Goés e Vasconcellos
Sebastião Luiz Tinoco da Silva
Nicolau Pereira de Campos Vergueiro
Lucio Soares Teixeira de Gouveia
José Joaquim Carneiro de Campos
José Feliciano Fernandes Pinheiro
José Carlos Pereira de Almeida Torres
Joaquim Delfino Ribeiro da Luz
João Lustosa da Cunha Paranaguá
João Lins Vieira Cansanção Sinimbú
João José de Oliveira Junqueira
Francisco Gê Acaiaba de Montezuma
Francisco Diogo Pereira de Vasconcelos
Francisco de Paula Negreiros de Sayão Lobato
Francisco de Paula de Almeida Albuquerque
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque
Caetano Pinto de Miranda Montenegro
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho
Antônio Paulino Limpo de Abreu
Cândido Luiz Maria de Oliveira
Senador por Minas Gerais - 20ª Legislatura
Deputado por Minas Gerais - 17ª, 18ª, 19ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 20ª Legislatura
Ministro da Guerra - 18ª, 19ª, 20ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 20ª Legislatura
Deputado por Santa Catarina - 18ª, 19ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 18ª Legislatura
Paulino José Soares de Souza (1º)
1º Visconde do Uruguai
Deputado pelo Rio de Janeiro - 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª Legislaturas
Senador pelo Rio de Janeiro - 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 5ª, 8ª e 9ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 4ª e 5ª Legislatutas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Rodolpho Epiphanio de Souza Dantas
Deputado pela Bahia - 17ª, 18ª Legislaturas
Ministro do Império - 18ª Legislatura
Ministro da Justiça - 18ª Legislatura
Euzébio de Queiróz Coutinho Matoso da Câmara
Ministro da Justiça de 29-09-1848 a 10-05-1852.
Ministro da Justiça de 10-01-1870 a 08-06-1870.
Francisco de Assis Rosa e Silva
Deputado por Pernambuco 20ª Legislatura
Senador por Pernambuco - 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 33º, 34º Legislaturas
Ministro da Justiça - 20ª Legislatura
Deputado pela Bahia - 13ª, 17ª, 18ª, 19ª Legislaturas
Ministro do Império - 17ª Legislatura
Ministro da Justiça - 18ª e 19ª Legislaturas
Deputado pelo Ceará - 1ª Legislatura
Deputado por Sergipe - 2ª Legislatura
Deputado pela Bahia - 4ª, 6ª, 8ª e 9ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 6ª Legislatura
Ministro do Império - 6ª Legislatura
Ministro da Justiça - 6ª Legislatura
José Bernardino Baptista Pereira de Almeida
Deputado pelo Espírito Santo - 1ª e 2ª Legislaturas.
Ministro da Fazenda - 1ª Legislatura
Ministro da Justiça - 1ª Legislatura
Deputado pelo Rio de Janeiro - 14ª, 15ª, 16ª, 18ª, 20ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 20ª Legislatura
Ministro do Império - 20ª Legislatura
José Thomaz Nabuco de Araújo Júnior
Senador pela Bahia - 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16° Legislaturas
Deputado por Pernambuco - 5ª, 8ª, 9ª e 10ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 9ª, 10ª e 12ª Legislatura
Manoel Antonio Duarte de Azevedo
Deputado por São Paulo - 14ª, 15ª, 16ª, 20ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 14ª e 15ª Legislaturas