- AR-PE-TPS
- Pessoa
- (não identificada) a (não identificada)
Ministro da Marinha de 16-05-1837 a 17-09-1837.
Ministro da Marinha de 16-05-1837 a 17-09-1837.
Senador pelo Rio de Janeiro - 20º Legislatura.
Deputado pelo Rio de Janeiro - 15ª, 16ª, 19ª, 20ª Legislaturas.
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas Nota nas 15ª, 16ª e 17ª Legislaturas
Ministro da Guerra na 20ª Legislatura
Ministro da Marinha na 20ª Legislatura
Deputado pelo Pará - 18ª, 19ª, 20ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 20ª Legislatura
Ministro da Marinha - 20ª Legislatura
Deputado pelo Rio Grande do Sul - 2ª Legislatura
Ministro da Fazenda - 3ª Legislatura
Ministro da Guerra - 3ª, 4ª, 5ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 3ª e 5ª Legislaturas
Marechal
Deputado pelo Rio de Janeiro - 12ª, 17ª, 20ª Legislaturas
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - 17ª Legislatura
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 17ª Legislatura
Ministro do Império - 17ª Legislatura
Ministro da Marinha - 17ª Legislatura
Senador pelo Ceará - 1°, 2°, 3°, 4° Legislaturas
Deputado pelo Ceará, 1ª Legislatura
Ministro da Marinha em 1823
Deputado pelo Rio de Janeiro - 12ª Legislatura
Ministro da Marinha - 9ª Legislatura
Ministro da Guerra - 9ª Legislatura
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - 11ª e 12ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 1ª Legislatura
Conselheiro 2º Conselho de Estado
Marquês de Muritiba
Senador pela Bahia - 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado pela Bahia - 4ª, 7ª, 8ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 8ª, 13ª e 14ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 10ª e 14ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 8ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Manuel Felizardo de Souza Melo
Senador pelo Rio de Janeiro - 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° Legislaturas
Deputado por Alagoas - 5ª Legislatura
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - 11ª Legislatura
Ministro da Fazenda - 9ª Legislatura
Ministro da Guerra - 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 7ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Brigadeiro
Manuel da Fonseca Lima e Silva
Barão de Suruí
Ministro da Guerra - 2ª e 3ª Legislatura
Ministro do Império - 3ª Legislatura
Ministro da Justiça - 2ª Legislatura
Ministro da Marinha - 3ª Legislatura
Brigadeiro
Conde
Ministro da Marinha
Barão
Senador por Pernambuco - 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado por Pernambuco - 12ª, 13ª e 17ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 19ª Legislatura
Visconde de Cabo Frio. Ministro da Marinha de 28-10-1822 a 16-07-1823 e de 17-07-1823 a 14-11-1823.
Visconde de Vieira da Silva
Senador pelo Maranhão - 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º Legislaturas
Deputado pelo Maranhão - 11ª, 13ª e 14ª Legislaturas
Ministro da Marinha na 20ª Legislatura
Barão de Pereira Franco
Senador pela Bahia - 20º Legislatura
Deputado pela Bahia - 10ª, 11ª, 14ª, 15ª e 16ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 15ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 14ª, 15ª, 16ª e 17ª Legislaturas
Visconde de Lima Duarte
Senador por Minas Gerais - 18º, 19º e 20º Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 16ª, 17ª e 18ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 17ª e 18ª Legislaturas
Ministro da Marinha de 17-03-1835 a 13-10-1835.
José Maria da Silva Paranhos (1º)
Visconde do Rio Branco
Senador por Mato Grosso - 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° Legislaturas
Deputado pelo Rio de Janeiro - 7ª, 9ª e 10ª Legislaturas
Deputado por Sergipe - 11ª Legislatura
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 9ª, 10ª, 11ª, 13ª e 14ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 11ª, 14ª e 15ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 10ª e 14ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 9ª e 10ª Legislaturas
Presidente do 2º Conselho de Estado
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Ministro da Marinha de 19-03-1831 a 04-04-1831 e de 06-04-1831 a 27-10-1831.
Deputado por Amazonas - 17ª Legislatura
Barão de Ladário
Ministro da Marinha - 20ª Legislatura
Deputado pelo Rio de Janeiro - 1ª, 2ª, e 4ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 1ª Legislatura
Ministro do Império - 1ª Legislatura
Ministro da Justiça - 1ª Legislatura
Ministro da Fazenda - 1ª Legislatura
Ministro da Guerra - 1ª, 4ª, 5ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 5ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
José Bonifácio de Andrada e Silva (2º)
Senador por São Paulo - 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado por São Paulo - 11ª, 12ª, 13ª e 17ª Legislaturas
Ministro do Império - 12ª Legislatura
Ministro da Marinha - 11ª Legislatura
Senador pela Bahia - 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º Legislaturas
Deputado pela Bahia - 10ª, 11ª e 12ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 10ª Legislatura
Ministro da Marinha - 10ª e 12ª Legislaturas
Ministro do Império - 11ª Legislatura
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 12ª Legislatura
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - 17ª e 18ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 18ª e 19ª Legislaturas
Presidente do 2º Conselho de Estado - 17ª, 18ª e 19ª Legislaturas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Joaquim Vieira da Silva e Souza
Senador pelo Maranhão - 10°, 11°, 12° Legislaturas
Deputado pelo Maranhão - 3ª e 4ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 3ª Legislatura
Ministro do Império - 3ª Legislatura
Ministro da Marinha - 3ª Legislatura
Visconde de Lamare
Senador pelo Mato Grosso - MT, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Ministro da Marinha - 11º, 12º, 18º, 19º Legislaturas
Visconde de Itaboraí
Senador pelo Rio de Janeiro - 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° Legislaturas
Deputado pelo Rio de Janeiro - 3ª, 4ª e 5ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 2ª, 7ª, 8ª, 9ª, 13ª, 14ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 4ª Legislatura
Ministro do Império - 4ª Legislatura
Ministro da Marinha - 2ª, 3ª, 4ª, 5ª Legislaturas
Presidente do 2º Conselho de Estado - 8ª, 9ª, 13ª, 14ª Legislaturas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Visconde de Inhaúma. Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas de 03-03-1861 a 20-04-1861 e Ministro da Marinha de 03-03-1861 a 23-05-1862.
Joaquim Elísio Pereira Marinho
Deputado pela Bahia - 18ª, 19ª e 20ª Legislaturas
Visconde de Guaí
Barão de Guaí
Ministro da Marinha - 20ª Legislatura
Joaquim Delfino Ribeiro da Luz
Senador por Minas Gerais - 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 9ª, 11ª, 12ª e 14ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 20ª Legislatura
Ministro da Justiça - 19ª e 20ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 14ª e 15ª Legislaturas
Senador por Minas Gerais -14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 6ª, 7ª, 8ª e 14ª Legislaturas.
Ministro da Guerra - 7ª Legislatura
Ministro da Marinha - 7ª Legislatura
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - 13ª, 14ª Legislaturas
Senador pelo Maranhão - 11°, 12°, 13°, 14° Legislaturas
Deputado pelo Maranhão - 10ª Legislatura
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - 12ª Legislatura
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 12ª Legislatura
Ministro da Marinha - 12ª Legislatura
Deputado pelo Rio de Janeiro - 6ª Legislatura
Ministro da Guerra - 3ª, 6ª, 7ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 3ª e 6ª Legislaturas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Marechal
Barão de Cotegipe
Senador pela Bahia - 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado pela Bahia - 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 9ª, 13ª e 14ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 14ª, 15ª, 19ª e 20ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 9ª, 10ª, 15ª,16ª e 17ª Legislaturas
Ministro do Império - 20ª Legislatura
Ministro da Justiça - 20ª Legislatura
Presidente do 2º Conselho de Estado - 19ª e 20ª Legislaturas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
João Florentino Meira de Vasconcelos
Senador pela Paraíba - 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado pela Paraíba - 13ª e 17ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 18º Legislatura
Deputado pela Bahia:, 12ª, 13ª, 17ª, 18ª e 19ª Legislaturas.
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - 19ª Legislatura
Ministro da Justiça - 18ª Legislatura
Ministro da Marinha - 17ª Legislatura
João Carlos Augusto d'Oeynhausen Gravenburg
Marquês de Aracati
Senador pelo Ceará - 1°, 2° Legislaturas.
Ministro da Marinha - 1ª Legislatura
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 1ª, 2ª Legislaturas
Deputado por Santa Catarina - 4ª, 5ª, 6ª e 10ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 5ª, 6ª e 10ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 5ª Legislatura
Brigadeiro
Ministro da Guerra - 4ª Legislatura
Ministro da Marinha - 4ª Legislatura
Deputado pela Bahia - 10ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 20ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 12ª Legislatura
Senador por Pernambuco - 12ª Legislatura
Deputado por Pernambuco - 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 12ª Legislatura
Ministro da Marinha - 10ª e 11ª Legislaturas
Marquês de Paranaguá
Senador pelo Rio de Janeiro - 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° Legislatura.
Ministro do Ministério dos Estrangeiros em 1823, 1825 e na 2ª Legislatura
Ministro da Guerra em 1823 e 1824
Ministro do Império em 1823
Ministro da Marinha em 1823, 1ª, 2ª e 4ª Legislaturas
Visconde de Paranaguá
Conselheiro de Estado no 1º Conselho de Estado
Francisco de Paula Silveira Lobo
Senador por Minas Gerais - 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 10ª, 11ª, 12ª, 13ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 12ª Legislatura
Ministro da Marinha - 12ª Legislatura
Francisco Carlos de Araújo Brusque
Deputado pelo Rio Grande do Sul - 9ª, 10ª, 15ª Legislaturas
Deputado pelo Amazonas -12ª Legislatura
Ministro da Guerra - 12ª Legislatura
Ministro da Marinha - 12ª Legislatura
Francisco Afonso de Meneses de Sousa Coutinho
Marquês
Ministro da Marinha
Visconde
Deputado pelo Rio de Janeiro - 12ª, 17ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 17ª Legislatura
Ministro da Marinha - 17ª Legislatura
Ministro da Marinha de 20-11-1827 a 29-05-1828 e de 06-06-1828 a 15-06-1828.
Deputado pelo Rio de Janeiro - 19ª, 20ª Legislaturas.
Senador pelo Rio de Janeiro - 1894 - 23º Legislatura
Ministro da Marinha - 20ª Legislatura
Senador pelo Ceará - 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° Legislaturas
Deputado por Rio Grande do Sul - 2ª, 3ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 4ª Legislatura
Ministro da Fazenda - 4ª Legislatura
Ministro da Marinha - 6ª e 7ª Legislaturas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Bento Francisco de Paula Souza
Deputado por São Paulo - 18ª Legislatura
Ministro da Marinha - 18ª Legislatura