Mesa Diretora do Senado da 4ª Sessão Ordinária da 9ª Legislatura
- AR-ES-MDS4SO9L
- Mesa Diretora
- 03-05-1856 a 20-09-1856
Eleita em 05 de maio de 1856
Mesa Diretora do Senado da 4ª Sessão Ordinária da 9ª Legislatura
Eleita em 05 de maio de 1856
Mesa Diretora do Senado da 4ª Sessão Ordinária da 8ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1852
Mesa Diretora do Senado da 4ª Sessão Ordinária da 6ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1847
Mesa Diretora do Senado da 4ª Sessão Ordinária da 4ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1841
Mesa Diretora do Senado da 4ª Sessão Ordinária da 3ª Legislatura
Eleita em 05 de maio de 1837.
Mesa Diretora do Senado da 4ª Sessão Ordinária da 2ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1833
Mesa Diretora do Senado da 4ª Sessão Ordinária da 20ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1889.
Em 15 de junho de 1889 a Assembleia Geral foi dissolvida por S. M. I (Decreto nª 20.251) na mesma data outro decreto (nº 10.252) convocou a Assembleia para voltar a se reunir em 20 de novembro de 1889.
Mesa Diretora do Senado da 4ª Sessão Ordinária da 1ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1829.
No dia 31 de julho de 1829 o Sr. 1° Secretário ponderou que sendo necessária a assinatura de pelo menos dois secretários nas atas de cada Sessão, faz-se necessário a nomeação de dois suplentes de Secretário para garantir a execução de tal tarefa em caso de ausência do Secretário titular. Após a eleição saíram eleitos o Sr. José Teixeira da Matta Bacellar para 1° suplente e o Sr. José Saturnino da Costa Pereira para 2° suplente.
Mesa Diretora do Senado da 4ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura
Eleita em 03 de maio de 1884
Mesa Diretora do Senado da 4ª Sessão Ordinária da 15ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1875
Mesa Diretora do Senado da 4ª Sessão Ordinária da 14ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1872.
Em 4 de maio de 1872, o Sr. José Martins da Cruz Jobim requereu dispensa do cargo para o qual acabará de ser eleito. Aceito o requerimento procedeu-se a novo escrutínio do qual saiu eleito o Sr. Jerônimo Martiniano Figueira de Mello para 2° secretário. Também em de 4 de maio de 1872, o Sr. Barão de Mamoré, Ambrósio Leitão da Cunha, requereu que fosse dispensado do lugar de 3º secretário. Em sua justificativa disse haver “motivos poderosos” que o inibiam de continuar a fazer parte da Mesa. Aceita sua solicitação procedeu-se a novo escrutínio do qual saiu eleito o Sr. José Pedro Dias de Carvalho. Ainda nessa data, em virtude da ascensão do Sr. José Pedro Dias de Carvalho ao cargo de 3º Secretário o Sr. Francisco do Rego Barros Barreto passa da 2ª para a 1ª suplência e em virtude da assunção do Sr. Francisco do Rego Barros Barreto da 2ª para a 1ª suplência é eleito como segundo suplente o Sr. Visconde de Vieira da Silva, Luiz Antônio Vieira da Silva.
Mesa Diretora do Senado da 4ª Sessão Ordinária da 12ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1866
Mesa Diretora do Senado da 4ª Sessão Ordinária da 10ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1860
Mesa Diretora do Senado da 3ª Sessão Ordinária da 9ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1855
Mesa Diretora do Senado da 3ª Sessão Ordinária da 8ª Legislatura
Eleita em 05 de maio de 1851
Mesa Diretora do Senado da 3ª Sessão Ordinária da 6ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1846
Mesa Diretora do Senado da 3ª Sessão Ordinária da 4ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1840.
Em 27 de julho de 1840, após comunicação do Sr. Visconde de Suassuna, Francisco de Paula Cavalcanti e Albuquerque que assumirá como Ministro da Guerra, o Sr. Presidente, Marquês de Paranaguá, Francisco Vilela Barbosa, declara estar o referido senador impedido de exercer as funções de 4º secretário, chamando para tal função o Sr. Antonio Augusto Monteiro de Barros, 1º suplente.
Mesa Diretora do Senado da 3ª Sessão Ordinária da 3ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1836
Mesa Diretora do Senado da 3ª Sessão Ordinária da 2ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1832.
Na sessão de 6 de agosto de 1832, o Sr. Bento Barroso Pereira, por meio de discurso aos Srs. Senadores, justificou a sua saída da Presidência do Senado em virtude de sua nomeação para Ministro da Guerra e, interinamente, também encarregado dos Negócios da Marinha. O Vice-presidente, Sr. Marquês de Inhambupe, Antônio Luiz Pereira da Cunha, assumiu interinamente a Presidência.
Mesa Diretora do Senado da 3ª Sessão Ordinária da 20ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1888.
Em 1º de junho de 1888 o Sr, Presidente, Visconde de Sinimbú, João Lins Vieira Cansanção de Sinimbú, alegando motivos de saúde, pede dispensa do cargo ao que o Senado consentiu “com pesar”.
Em 2 de junho de 1888, tem lugar novo escrutínio para o cargo de presidente do qual sai eleito o Sr. Visconde do Serro Frio, Antônio Cândido da Cruz Machado, até então 1º vice presidente.
Em 4 de junho de 1888, devido a assunção do a presidência do Sr. Visconde de Serro Frio, Antônio Cândido da Cruz Machado, até então 1º vice presidente, tem lugar novo escrutínio para 1º vice-presidente do qual sai eleito o Sr. Visconde de São Luis do Maranhão, Antônio Marcelino Nunes Gonçalves, até então 2º vice-presidente.
Em 4 de junho de 1888, devido a eleição do Sr. Sr. Visconde de São Luis do Maranhão, Antônio Marcelino Nunes Gonçalves, até então 2º vice-presidente, teve lugar novo escrutínio para a eleição do 2º vice-presidente do qual saiu eleito o Sr. Fausto Augusto de Aguiar, até então 10º suplente. Não há registro de nova eleição para suprir a 10º suplência.
Mesa Diretora do Senado da 3ª Sessão Ordinária da 1ª Legislatura
Eleita em 05 de maio de 1828
Mesa Diretora do Senado da 3ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1883
Mesa Diretora do Senado da 3ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1880
Mesa Diretora do Senado da 3ª Sessão Ordinária da 15ª Legislatura
Eleita em 06 de maio de 1874.
Em de 6 de maio de 1874, o Sr. Visconde de Abaeté, Antônio Paulino Limpo de Abreu pronunciou emocionado discurso em que agradeceu a nova nomeação para o cargo de Presidente do Senado decorridos 13 anos da primeira vez que teve a honra de dirigir os trabalhos da Casa, em consequência da espontânea renúncia de seu digno antecessor, o Sr. Barão de Pirapama, Manoel Ignácio Cavalcanti de Lacerda. Contudo, em razão de enfermidade, fez ele requerimento pedindo dispensa do cargo para o qual acabara de ser eleito. Requerimento aceito procedeu-se novo escrutínio para Presidente, sendo eleito o Sr. 2º VISCONDE JAGUARY, José Ildefonso de Souza Ramos.
Também em 6 de maio de 1874 em decorrência da eleição para presidente do Sr. 2º Visconde de Jaguary, José Ildefonso de Souza Ramos, até então vice-presidente, procedeu-se a novo escrutínio do qual saiu eleito o Sr. Visconde de Camaragibe, Pedro Francisco de Paula Cavalcanti e Albuquerque para vice-presidente.
Mesa Diretora do Senado da 3ª Sessão Ordinária da 14ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1871
Mesa Diretora do Senado da 3ª Sessão Ordinária da 12ª Legislatura
Eleita em 08 de maio de 1865.
O Decreto nº 3.490, de 8 de julho de 1865 adiou [suspendeu] a Assembleia Geral para o dia 4 de março de 1866.
Mesa Diretora do Senado da 3ª Sessão Ordinária da 11ª Legislatura
Eleita em 05 de maio de 1863
Mesa Diretora do Senado da 3ª Sessão Ordinária da 10ª Legislatura
Eleita em 11 de maio de 1859
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 9ª Legislatura
Eleita em 08 de maio de 1854
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 8ª Legislatura
Eleita em 06 de maio de 1850
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 6ª Legislatura
Eleita em 05 de maio de 1845
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 5ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1844.
Essa segunda sessão legislativa anual é referenciada pelo Imperador, em sua Falla do Throno, quando de sua abertura como sendo a terceira sessão legislativa da 5ª Legislatura.
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 4ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1839
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 3ª Legislatura
Eleita em 06 de maio de 1835.
Em 6 de maio de 1835, o Sr. Presidente, Bento Barroso Pereira, lembrou ao Senado, o Requerimento que na Sessão Ordinária passada fizera de ser dispensado da efetividade da Presidência, por ser ocasião oportuna de agora o tomar em consideração. Por motivos de saúde requer ser dispensado de ocupar a cadeira e mesmo assim assistir as sessões quando a saúde assim lhe permitir. O requerimento foi aprovado e o Sr. Vice-presidente, 1º Marquês de Paranaguá, Francisco Vilela Barbosa, assume interinamente a presidência.
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 2ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1831.
Na sessão de 4 de maio de 1831, o Senado decidiu pela supressão da Comissão de Polícia passando suas atribuições para a tutela da Comissão da Mesa que assim passou a ter sob seus encargos todos os serviços administrativos da Casa.
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 20ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1887.
Em 16 de maio de 1887, devido a morte do Sr. Presidente, Conde de Baependy, Braz Carneiro Nogueira da Costa e Gama, fora realizada nova eleição para presidente. Oportunidade em que saiu eleito o Sr. Visconde de Sinumbú, João Lins Vieira Cansanção de Sinimbú, até então 1º vice-presidente.
Em 16 de maio de 1887, devido a eleição do Sr. Sr. Visconde de Sinumbú, João Lins Vieira Cansanção de Sinimbú, até então 1º vice-presidente, para o cargo de presidente realizou-se nova eleição da qual saiu eleito o Sr. Visconde do Serro Frio, Antônio Cândido da Cruz Machado, até então 2º vice-presidente.
Em 16 de maio de 1887, devido a eleição do Sr. Visconde do Serro Frio, Antônio Cândido da Cruz Machado, até então 2º vice-presidente, para o cargo de 1º vice-presidente realizou-se nova eleição da qual saiu eleito o Sr. Visconde de São Luis do Maranhão, Antônio Marcelino Nunes Gonçalves, até então 2º suplente.
Tendo o Sr. Visconde de São Luis do Maranhão, Antônio Marcelino Nunes Gonçalves, assumido o cargo de 2º vice-presidente ficou vaga a 2ª suplência, não sendo realizada eleição para tal provimento.
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 1ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1827
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura
Eleita em 19 de maio de 1882
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 17ª Legislatura
Eleita em 05 de maio de 1879
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura
Eleita em 2 de junho de 1877
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 15ª Legislatura
Eleita em 05 de maio de 1873
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 14ª Legislatura
Eleita em 20 de maio de 1870.
O Sr. Presidente, Visconde de Abaeté, Antônio Paulino Limpo de Abreu, adiou a eleição para os membros da Mesa Diretora para data futura devido a presença de apenas 29 senadores na Casa.
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 13ª Legislatura
Eleita em 11 de maio de 1868.
Em 11 de maio de 1868 o Sr. José da Silva Mafra pediu dispensa do cargo de 1º secretário para o qual acabará de ser eleito, concedida a dispensa procedeu-se a novo escrutínio no qual foi eleito o Sr. Frederico de Almeida e Albuquerque.
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 12ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1864
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 11ª Legislatura
Eleita em 05 de maio de 1862
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Ordinária da 10ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1858
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Extraordinária da 2ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1832.
Na sessão de 6 de agosto de 1832, o Sr. Bento Barros Pereira, em discurso aos Srs. Senadores, justificou a sua saída da Presidência do Senado em virtude de sua nomeação para Ministro da Guerra e, interinamente, ficou também encarregado dos Negócios da Marinha. O Sr. Vice-presidente, Marquês de Inhambupe, Antônio Luiz Pereira da Cunha, assumiu interinamente a Presidência.
Mesa Diretora do Senado da 2ª Sessão Extraordinária da 17ª Legislatura
Eleita em 04 de maio de 1880
Mesa Diretora do Senado da 1ª Sessão Ordinária da 9ª Legislatura
Eleita em 06 de maio de 1853