- AR-PE-CFF
- Persona
- 16-03-1774 a 11-03-1827
Senador pela Bahia - 1º Legislatura
Marquês de Nazaré
Ministro da Justiça - 1ª Legislatura
Visconde de Nazareth
Conselheiro de Estado no 1º Conselho de Estado
Senador pela Bahia - 1º Legislatura
Marquês de Nazaré
Ministro da Justiça - 1ª Legislatura
Visconde de Nazareth
Conselheiro de Estado no 1º Conselho de Estado
Visconde de Pedra Branca
Senador pela Bahia - 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° Legislaturas
Deputado - 1ª Legislatura.
Francisco Gê Acaiaba de Montezuma
Visconde de Jequitinhonha
Senador pela Bahia - 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° Legislaturas
Deputado pela Bahia - 2ª, 4ª e 8ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 3ª Legislatura
Ministro da Justiça - 3ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Visconde de São Lourenço
Senador pela Bahia - 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° Legislaturas
Deputado pelo Maranhão - 1ª Legislatura
Deputado pela Bahia - 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª Legislaturas
Joaquim Elísio Pereira Marinho
Deputado pela Bahia - 18ª, 19ª e 20ª Legislaturas
Visconde de Guaí
Barão de Guaí
Ministro da Marinha - 20ª Legislatura
José Carlos Pereira de Almeida Torres
2º Visconde de Macaé
Senador pela Bahia - 5°, 6°, 7°, 8°, 9° Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 1ª Legislatura
Deputado pela Bahia - 2ª Legislatura
Deputado por São Paulo - 5ª Legislatura
Ministro da Justiça - 6ª Legislatura
Ministro do Império - 6ª e 7ª Legislaturas
Presidente do 2º Conselho de Estado
Visconde de Cayru
Senador pela Bahia - 1°, 2°, 3° Legislaturas
Deputado pela Bahia - 1ª Legislatura
Barão de Cayru (1º)
José Joaquim Carneiro de Campos
Visconde de Caravelas
Marquês de Caravelas
Senador pela Bahia - 1º, 2º, 3º Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros em 1823
Ministro do Império em 1823 e nas 1ª e 2ª Legislaturas
Ministro da Justiça na 1ª Legislatura
Regente de 07-04-1831 - 17-06-1831 (Regência Trina Provisória).
Deputado (Sem identificação de província) - 1ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 1º Conselho de Estado
2º Visconde de Caravelas
Senador pela Bahia - 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 3ª Legislatura
Ministro da Fazenda - 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Legislaturas
Ministro do Império - 3ª, 5ª, 6ª e 7ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 3ª e 5ª Legislaturas
Presidente do 2º Conselho de Estado
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Manuel Ignácio da Cunha Menezes
1º Visconde do Rio Vermelho
Senador pela Bahia - 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° Legislaturas.