- AR-PE-JMSP
- Persona
Mostrando 35 resultados
Registro de autoridadLeandro Ribeiro de Siqueira Maciel
- AR-PE-LRSM
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 14ª, 16ª e 19ª Legislaturas.
- AR-PE-SBP
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Sergipe - 17ª Legislatura.
- AR-PE-TRL
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Sergipe - 10ª Legislatura.
Fiel José de Carvalho e Oliveira
- AR-PE-FJCO
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 11ª, 14ª, 15ª e 16ª Legislaturas.
Graciliano Aristides do Prado Pimentel
- AR-PE-GAPP
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe -17ª e 18ª Legislaturas.
- AR-PE-JMB
- Persona
- 02-06-1799 a 27-01-1879
Deputado pelo Ceará - 1ª Legislatura
Deputado por Sergipe - 2ª Legislatura
Deputado pela Bahia - 4ª, 6ª, 8ª e 9ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 6ª Legislatura
Ministro do Império - 6ª Legislatura
Ministro da Justiça - 6ª Legislatura
- AR-PE-LBM
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 11ª e 15ª Legislaturas
Deputado pelo Ceará - 16ª Legislatura
- AR-PE-MJMP
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 14ª, 15ª e 16ª Legislaturas.
- AR-PE-OSC
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 19ª, 20ª Legislaturas.
Pedro Antonio de Oliveira Ribeiro
- AR-PE-PAOR
- Persona
- 08-09-1851 a 29-06-1917
Deputado por Sergipe - 20ª Legislatura
Pedro Luziense de Bittencourt Calazans
- AR-PE-PLBC
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 11ª Legislatura.
- AR-PE-FJS
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 6ª Legislatura.
Francisco Leite Bittencourt Sampaio
- AR-PE-FLBS
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 12ª, 13ª Legislaturas.
- AR-PE-JMF
- Persona
- 27-07-1798 a 20-08-1860
Deputado por Sergipe - 3ª Legislatura
- AR-PE-JBP
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 5ª, 6ª, 10ª, 12ª e 13ª Legislaturas.
- AR-PE-JGM
- Persona
Antonio Diniz de Siqueira e Melo
- AR-PE-ADSM
- Persona
- AR-PE-AFS
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 8ª Legislaturas.
- AR-PE-JLCC
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 16ª, 18ª, 19ª e 20ª Legislaturas.
- AR-PE-JRR
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 19ª Legislatura.
- AR-PE-FLN
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Pernambuco - 6ª e 7ª Legislaturas.
Deputado por Sergipe - 12ª Legislatura.
José de Sá Bittencourt e Câmara
- AR-PE-JSBC
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 6ª Legislatura.
José Teixeira da Matta Bacellar
- AR-PE-JTMB
- Persona
- AR-PE-JCC
- Persona
Geminiano Brasil de Oliveira Góes
- AR-PE-GBOG
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 18ª Legislatura.
- AR-PE-JBM
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 10ª Legislatura.
- AR-PE-JSQ
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 9ª Legislatura.
- AR-PE-JJM
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe -17ª Legislatura.
- AR-PE-ADCM
- Persona
- 13-06-1822 a 05-04-1904
Barão de Instância
Senador por Sergipe - 19°, 20° Legislaturas
Deputado por Sergipe, 13ª, 17ª, 18ª, 19ª Legislaturas
José Matheus da Graça Leite Sampaio
- AR-PE-JMGLS
- Persona
- (não identificada) a 12-07-1891
Deputado por Sergipe - 1ª Legislatura
José Nunes Barbosa de Madureira Cabral
- AR-PE-JNBMC
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 1ª Legislatura.
- AR-PE-LFF
- Persona
- 01-01-1862 a 14-10-1894
Deputado por Sergipe - 20ª Legislatura
Sebastião Gaspar de Almeida Boto
- AR-PE-SGAB
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Sergipe - 4ª, 5ª Legislaturas.
Martinho de Freitas Vieira de Melo
- AR-PE-MFVM
- Persona
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Sergipe - 14ª Legislatura