- AR-PE-LJOM
- Person
Showing 33 results
Authority record- AR-PE-JISR
- Person
- AR-PE-JFV
- Person
João Lustosa da Cunha Paranaguá
- AR-PE-JLCP
- Person
- AR-PE-JMF
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 17ª Legislatura.
- AR-PE-EJN
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí -16ª legislatura.
- AR-PE-FSM
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 3ª, 4ª e 6ª Legislaturas
Deputado pelo Ceará - 5ª Legislatura
Franklin Américo de Menezes Dória
- AR-PE-FAMD
- Person
- 12-07-1835 a 28-10-1906
Barão de Loreto
Deputado pelo Piauí - 16ª, 17ª, 18ª, 19ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 18ª Legislatura
Ministro da Guerra - 18ª Legislatura
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - 20ª Legislatura
Ministro do Império - 20ª Legislatura
- AR-PE-JAR
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 20ª Legislatura.
- AR-PE-AFP
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 8ª Legislatura.
- AR-PE-JMSP
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 2ª Legislatura.
- AR-PE-MJB
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 8ª Legislatura
Deputado pela Bahia - 14ª, 15ª Legislaturas.
Manoel Pinheiro de Miranda Osorio
- AR-PE-MPMO
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 15ª Legislatura.
- AR-PE-MAM
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 7ª Legislatura.
- AR-PE-MAC
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 2ª Legislatura.
- AR-PE-JBMO
- Person
- 17-11-1836 a 17-04-1903
Deputado pelo Piauí - 17ª e 18ª Legislaturas
José Joaquim de Lima e Silva Filho
- AR-PE-JJLSF
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 3ª, 4ª e 5ª Legislaturas.
- AR-PE-ACR
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 14ª, 16ª, 20ª Legislaturas.
Pedro Antonio Pereira Pinto do Lago
- AR-PE-PAPPL
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 1ª Legislatura
- AR-PE-FPF
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 16ª Legislatura.
- AR-PE-FJF
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 11ª, 12ª, 13ª Legislaturas.
- AR-PE-APS
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 15ª Legislatura.
Antonio Borges Leal Castello Branco
- AR-PE-ABLCB
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 7ª, 10ª Legislaturas.
- AR-PE-JSM
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado por Piauí - 10ª Legislatura.
José da Cunha Lustosa Paranaguá
- AR-PE-JCLP
- Person
- 21-08-1821 a 09-02-1912
Deputado pelo Piauí - 13ª Legislatura
- AR-PE-PCB
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 12ª e 13ª Legislaturas.
- AR-PE-SCR
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 19ª, 20ª Legislaturas.
- AR-PE-SSM
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 11ª Legislatura.
Thomaz Joaquim Pereira Valente
- AR-PE-TJPV
- Person
- 1790 a 30-08-1849
Deputado pelo Piauí - 6ª Legislatura
Ministro da Guerra - 1ª e 2ª Legislaturas
Conde do Rio Pardo
- AR-PE-ASM
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 9ª Legislatura.
- AR-PE-AFS
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 10ª, 14ª Legislaturas.
Aureliano Ferreira de Carvalho
- AR-PE-AFC
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 14ª Legislatura.
- AR-PE-AGCB
- Person
- (não identificada) a (não identificada)
Deputado pelo Piauí - 18ª e 19ª Legislaturas.