Pedro Francisco de Paula Cavalcanti e Albuquerque
- AR-PE-PFPCA
- Pessoa
- 19-04-1806 a 02-12-1875
Visconde de Camaragibe
Senador por Pernambuco - 14°, 15° Legislaturas
Deputado por Pernambuco - 2ª, 5ª, 10ª, 11ª, 14ª Legislaturas
Pedro Francisco de Paula Cavalcanti e Albuquerque
Visconde de Camaragibe
Senador por Pernambuco - 14°, 15° Legislaturas
Deputado por Pernambuco - 2ª, 5ª, 10ª, 11ª, 14ª Legislaturas
Paulino José Soares de Souza (1º)
1º Visconde do Uruguai
Deputado pelo Rio de Janeiro - 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª Legislaturas
Senador pelo Rio de Janeiro - 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 5ª, 8ª e 9ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 4ª e 5ª Legislatutas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Deputado pelo Paraná - 20ª Legislatura
Visconde de Nacar
Visconde do Bom Retiro
Senador pelo Rio de Janeiro - 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º Legislaturas
Deputado pelo Espírito Santo - 7ª Legislatura
Deputado pelo Rio de Janeiro - 9ª, 10ª e 11ª Legislaturas
Ministro do Império na 10ª Legislatura
Visconde de Vieira da Silva
Senador pelo Maranhão - 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º Legislaturas
Deputado pelo Maranhão - 11ª, 13ª e 14ª Legislaturas
Ministro da Marinha na 20ª Legislatura
José Teixeira de Fonseca Vasconcellos
Visconde de Caeté
Barão de Caethé
Senador por Minas Gerais - 1°, 2°, 3°, 4° Legislaturas
Deputado (Sem identificação de província) - 1ª Legislatura
Visconde de Lima Duarte
Senador por Minas Gerais - 18º, 19º e 20º Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 16ª, 17ª e 18ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 17ª e 18ª Legislaturas
José Maria da Silva Paranhos (1º)
Visconde do Rio Branco
Senador por Mato Grosso - 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° Legislaturas
Deputado pelo Rio de Janeiro - 7ª, 9ª e 10ª Legislaturas
Deputado por Sergipe - 11ª Legislatura
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 9ª, 10ª, 11ª, 13ª e 14ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 11ª, 14ª e 15ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 10ª e 14ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 9ª e 10ª Legislaturas
Presidente do 2º Conselho de Estado
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
José Joaquim Carneiro de Campos
Visconde de Caravelas
Marquês de Caravelas
Senador pela Bahia - 1º, 2º, 3º Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros em 1823
Ministro do Império em 1823 e nas 1ª e 2ª Legislaturas
Ministro da Justiça na 1ª Legislatura
Regente de 07-04-1831 - 17-06-1831 (Regência Trina Provisória).
Deputado (Sem identificação de província) - 1ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 1º Conselho de Estado
2º Visconde de Jaguari
Senador por Minas Gerais - 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° Legislaturas
Deputado pelo Piauí - 6ª Legislatura
Deputado pelo Rio de Janeiro - 8ª Legislatura
Ministro do Império na 11ª Legislatura
Ministro da Justiça na 14ª Legislatura
José Feliciano Fernandes Pinheiro
Visconde de São Leopoldo
Senador por São Paulo - 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º Legislaturas
Deputado (Sem identificação de província) - 1ª Legislatura
Ministro do Império na 1ª Legislatura
Ministro da Justiça na 1ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 1º Conselho de Estado
Visconde de Rio Grande
Senador pelo Rio Grande do Sul - 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º Legislaturas
Deputado Pelo Rio Grande do Sul - 3ª Legislatura
Visconde de Cayru
Senador pela Bahia - 1°, 2°, 3° Legislaturas
Deputado pela Bahia - 1ª Legislatura
Barão de Cayru (1º)
José Cesário de Miranda Ribeiro
Visconde de Uberaba
Senador por São Paulo - 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Legislaturas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
José Carlos Pereira de Almeida Torres
2º Visconde de Macaé
Senador pela Bahia - 5°, 6°, 7°, 8°, 9° Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 1ª Legislatura
Deputado pela Bahia - 2ª Legislatura
Deputado por São Paulo - 5ª Legislatura
Ministro da Justiça - 6ª Legislatura
Ministro do Império - 6ª e 7ª Legislaturas
Presidente do 2º Conselho de Estado
José Bento da Cunha Figueiredo
Visconde do Bom Conselho
Senador por Pernambuco - 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado por Pernambuco - 6ª, 8ª, 9ª, 10ª e 14ª Legislaturas
Ministro do Império - 15ª, 16ª Legislaturas
Visconde de Itaboraí
Senador pelo Rio de Janeiro - 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° Legislaturas
Deputado pelo Rio de Janeiro - 3ª, 4ª e 5ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 2ª, 7ª, 8ª, 9ª, 13ª, 14ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 4ª Legislatura
Ministro do Império - 4ª Legislatura
Ministro da Marinha - 2ª, 3ª, 4ª, 5ª Legislaturas
Presidente do 2º Conselho de Estado - 8ª, 9ª, 13ª, 14ª Legislaturas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Joaquim Elísio Pereira Marinho
Deputado pela Bahia - 18ª, 19ª e 20ª Legislaturas
Visconde de Guaí
Barão de Guaí
Ministro da Marinha - 20ª Legislatura
João Lustosa da Cunha Paranaguá
Marquês de Paranaguá (2º)
Senador pelo Piauí - 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado pelo Piauí - 8ª, 9ª, 10ª, 11ª e 12ª Legislaturas
Visconde de Paranaguá
Ministro da Justiça - 10ª, 11ª e 12ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 12ª e 17ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 13ª e 19ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 18ª Legislatura
Presidente do 2º Conselho de Estado - 18ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
João Lins Vieira Cansanção Sinimbú
Visconde de Sinimbú
Senador por Alagoas - 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas.
Deputado por Alagoas - 5ª e 9ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 11ª e 12ª Legislaturas
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - 11ª e 17ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 10ª, 11ª e 17ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 17ª Legislatura
Ministro da Guerra - 17ª Legislatura
Presidente do 2º Conselho de Estado - 17ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Inácio Antônio de Assis Martins
Visconde de Assis Martins
Senador por Minas Gerais - 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 14ª, 15ª, 16ª e 17ª Legislaturas
Visconde de São Lourenço
Senador pela Bahia - 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° Legislaturas
Deputado pelo Maranhão - 1ª Legislatura
Deputado pela Bahia - 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª Legislaturas
Francisco Gê Acaiaba de Montezuma
Visconde de Jequitinhonha
Senador pela Bahia - 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° Legislaturas
Deputado pela Bahia - 2ª, 4ª e 8ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 3ª Legislatura
Ministro da Justiça - 3ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Francisco de Paula Negreiros de Sayão Lobato
Visconde de Niterói
Senador pelo Rio de Janeiro - 14°, 15°, 16°, 17°, 18° Legislaturas
Deputado pelo Rio de Janeiro - 8ª, 9ª, 11ª, 13ª Legislaturas
Ministro do Império - 11ª e 14ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 11ª Legislatura
Francisco de Paula Cavalcanti e Albuquerque
Visconde de Suassuna
Senador por Pernambuco - 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° Legislaturas
Deputado por Pernambuco - 1ª Legislatura
Ministro da Guerra - 4ª Legislatura
Domingos José Nogueira Jaguaribe
Visconde de Jaguaribe
Senador pelo Ceará - 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado pelo Ceará - 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª Legislaturas
Ministro da Guerra - 14ª Legislatura
Visconde de Pedra Branca
Senador pela Bahia - 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° Legislaturas
Deputado - 1ª Legislatura.
Deputado por Minas Gerais - 12ª Legislatura
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - 12ª Legislatura
Visconde de Araxá
Diogo Velho Cavalcanti de Albuquerque
Visconde de Cavalcanti
Senador pelo Rio Grande do Norte - 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado pela Paraíba - 10ª, 11ª, 14ª, 15ª, 16ª Legislaturas
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - 14ª Legislatura
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 16ª e 17ª Legislaturas
Ministro da Justiça - 15ª, 16ª e 17ª Legislaturas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Senador por São Paulo - 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° Legislaturas
Deputado por São Paulo - 4ª, 5ª, 8ª, 9ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 11ª, 12ª e 15ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 12ª Legislatura
Visconde de Caravellas (3º)
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Visconde de Itaúna
Senador pelo Rio de Janeiro - 10°, 11°, 12°, 13°, 14° Legislaturas
Deputado pelo Rio de Janeiro - 9ª Legislatura
Ministro da Agricultura, Comércio e Obras Públicas - 14ª Legislatura
Deputado por Minas Gerais - 12ª, 13ª, 17ª Legislaturas
Visconde dos Prados
Visconde de Maranguape
Senador pelo Rio de Janeiro - 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12° Legislaturas
Deputado por Pernambuco - 1ª Legislatura
Deputado por Goiás - 2ª Legislatura
Ministro do Império - 4ª Legislatura
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 4ª e 10ª Legislatura
Ministro da Justiça - 6ª e 11ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Visconde de Souza Franco
Senador pelo Pará - 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° Legislaturas
Deputado pelo Pará - 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 7ª Legislatura
Ministro da Fazenda - 7ª e 10ª Legislaturas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Aureliano de Souza e Oliveira Coutinho
Visconde de Sepetiba
Senador por Alagoas - 5°, 6°, 7°, 8°, 9° Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 2ª Legislatura
Deputado pelo Rio de Janeiro - 4ª Legislatura
Ministro do Império - 2ª Legislatura
Ministro da Justiça - 2ª e 3ª Legislatura
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 3ª e 4ª Legislatura
Antônio Paulino Limpo de Abreu
Visconde de Abaeté
Senador por Minas Gerais - 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Legislaturas
Ministro do Império - 3ª Legislatura
Ministro da Justiça - 3ª, 4ª e 6ª Legislaturas
Ministro do Ministério dos Estrangeiros - 3ª, 6ª, 7ª e 9ª Legislaturas
Ministro da Fazenda - 7ª e 9ª Legislaturas
Ministro da Marinha - 10ª Legislatura
Presidente do 2º Conselho de Estado - 10ª Legislatura
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Antônio Marcelino Nunes Gonçalves
Visconde de São Luis do Maranhão
Senador pelo Maranhão - 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado pelo Maranhão - 9ª, 11ª, 12ª Legislaturas
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado
Antônio Cândido da Cruz Machado
Visconde de Serro Frio
Senador por Minas Gerais - 15°, 16°, 17°,18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 14ª, 15ª Legislaturas
Antonio Alves de Souza Carvalho
Deputado por Pernambuco - 12ª, 13ª, 17ª, 18ª Legislaturas
Visconde de Sousa Carvalho
Alfredo Maria Adriano d'Escragnolle Taunay
Visconde de Taunay
Senador por Santa Catarina - 20º Legislatura
Deputado por Goiás - 15ª, 16ª Legislaturas
Deputado por Santa Catarina - 18ª, 20ª Legislaturas
Affonso Celso de Assis Figueiredo (1º)
Visconde de Ouro Preto
Senador por Minas Gerais - 17°, 18°, 19°, 20° Legislaturas
Deputado por Minas Gerais - 12ª, 13ª, 16ª, 17ª Legislaturas
Ministro da Fazenda nas 17ª e 20ª Legislaturas
Ministro da Marinha nas 12ª e 13ª Legislaturas
Presidente do 2º Conselho de Estado
Conselheiro de Estado no 2º Conselho de Estado